Entreprise : CUMA DES JONQUILLES - SIREN 420 400 236
Identité
Dénomination
CUMA DES JONQUILLES
SIREN (siège)
420 400 236
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1998
Début d’activité
16/03/1998
Date de fin de la personne morale
12/10/2097
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Mise à disposition de matériel pour le compte des adhérents
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
1951.35 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 48310 BRION FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUT JEROME , CAMILLE
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Brion
Nom, Prénom(s)
GABRILLARGUES CHRISTIANE
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Fournels
Nom, Prénom(s)
JACQUES PIERRE , YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Brion
Nom, Prénom(s)
JUERY MARC , GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Fournels
Nom, Prénom(s)
JUERY YVAN , JEAN-BAPTISTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Chauchailles
Nom, Prénom(s)
LONGEAC FABIEN
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1989
Commune de résidence
Brion
Nom, Prénom(s)
ODOUL PATRICK , HENRI , CASIMIR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Chauchailles
Nom, Prénom(s)
PIGNOL DAMIEN , ALEXANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1986
Commune de résidence
Brion
Nom, Prénom(s)
TICHIT BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
La Fage Montivernoux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/03/1998
Siret
42040023600014
Nom commercial
CUMA DES JONQUILLES
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Mise à disposition de matériel pour le compte des adhérents
Autres Activités
Mise à disposition de matériel pour le compte des adhérents
Adresse
MAIRIE
48310 , BRION - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Brion
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
61
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/09/2018 : Partant : JUERY Audrey Elsa Florence, Administrateur Partant : LONGEAC Daniel, Secrétaire, Administrateur Nouveau : LONGEAC Fabien, Président du conseil d'administration, Administrateur Nouveau : JUERY Marc, Gilles, Administrateur Changement de qualité : BOUT Jérôme Camille, Président devient Administrateur, Secrétaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
123
Date d'ajout
28/01/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/10/2012 : Partant : TIEULON Yves Louis Léon, Administrateur Partant : LAPORTE Bruno, Administrateur Partant : VIEILLESCAZES Jean-Louis, Administrateur Nouveau : JUERY Audrey Elsa Florence, Administrateur Nouveau : TICHIT Bernard, Administrateur Nouveau : JACQUES Pierre Yves, Administrateur
Numéro d'observation
1303
Date d'ajout
15/10/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/12/2008 : Partant : PIGNOL Marie Antoinette, Administrateur Partant : FOSSE Christian, Administrateur Partant : ROSSIGNOL Jean-Claude, Administrateur Partant : FLORANT René, Secrétaire et administrateur Partant : PIGNOL Jean-François, Vice-Président et administrateur Nouveau : BOUT Jérôme Camille, Président Nouveau : JUERY André Louis Henri, Administrateur Nouveau : TIEULON Yves Louis Léon, Administrateur Nouveau : ODOUL Patrick Henri Casimir, Administrateur Nouveau : PIGNOL Damien Alexandre, Administrateur Changement de qualité : VIEILLESCAZES Jean-Louis, Président et administrateur devient Administrateur Changement de qualité : GABRILLARGUES Christiane, Trésorier devient Trésorier et administrateur Changement de qualité : LONGEAC Daniel, Administrateur devient Secrétaire et administrateur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).