Entreprise : SCM DENTAIRE DU BAS DES LICES - SIREN 420 318 859
Identité
Dénomination
SCM DENTAIRE DU BAS DES LICES
SIREN (siège)
420 318 859
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1998
Début d’activité
01/10/1998
Date de fin de la personne morale
04/10/2097
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
mise à disposition de locaux matériels et personnels nécessaires à l'exercice de leur profession (début : 20.06.2001)
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
30 QUAI SAINT-CAST 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOLARD OLIVIER , GEORGES , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
MOLARD PATRICK , JEAN-PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES OLIVIER MOLARD- FRANCOISE MOLARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42031885900022
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
mise à disposition de locaux matériels et personnels nécessaires à l'exercice de leur profession (début : 20.06.2001)
Autres Activités
mise à disposition de locaux matériels et personnels nécessaires à l'exercice de leur profession (début : 20.06.2001)
Adresse
30 QUAI SAINT-CAST
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42031885900014
Code APE
748F
Adresse
34 PL DES LICES
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/10/1998
Description
Historique des observations depuis le 05/10/1998 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.10.1998 AU 20.06.2001, RENNES 34 PLACE DES LICES. - ANCIENNE DENOMINATION : * SCM LEROY-MOLARD FRANCOISE MOLARD OLIVIER ET MO- LARD PATRICK.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 30 quai Saint Cast 35000 Rennes : Observation depuis le 05/10/1998 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.10.1998 AU 20.06.2001, RENNES 34 PLACE DES LICES, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).