Entreprise : GIE DE BAUGIS - SIREN 420 300 667
Identité
Dénomination
GIE DE BAUGIS
SIREN (siège)
420 300 667
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1998
Début d’activité
15/08/1998
Date de fin de la personne morale
30/09/2038
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
Mise à disposition de tous moyens nécessaires à la réalisation de la production laitière des sociétés adhérentes : Plus particulièrement d'assurer la distribution d'aliments, le suivi technique, la traite de vaches laitières appartenant a chacun de ses membres
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LE HODAM 14490 CAHAGNOLLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAHAGNOLLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE COMTE ALAIN , GEORGES , FERNAND
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Balleroy-sur-Drôme
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/08/1998
Siret
42030066700011
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Mise à disposition de tous moyens nécessaires à la réalisation de la production laitière des sociétés adhérentes : Plus particulièrement d'assurer la distribution d'aliments, le suivi technique, la traite de vaches laitières appartenant a chacun de ses membres
Autres Activités
Élevage de vaches laitières
Adresse
LE HODAM
14490 , CAHAGNOLLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAHAGNOLLES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1048
Date d'ajout
10/11/2008
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/04/2008 Liquidateur : LE COMTE Alain, Georges, Fernand (ancienne qualité : administrateur) Le siège de la liquidation est fixé à 14490 CAHAGNOLLES SORTANTS : EARL DU HODAN - EARL PINEL (membres) - PINEL Jean-Claude (administrateur) - Patricia PINEL(contrôleur de gestion) - SECFF (contrôleur des comptes)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 Mai 2001 : - Ancien montant : 10 000.00 FRF - Nouveau montant : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).