Entreprise : SCI TAYARD - SIREN 420 241 556
Identité
(Entreprise radiée le 17/09/2019)
Dénomination
SCI TAYARD
SIREN (siège)
420 241 556
Date d'immatriculation au RNE
07/10/1998
Date de fin de la personne morale
06/10/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE L EPERON 77000 MELUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAYARD RICHARD , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Melun
Nom, Prénom(s)
CAMBON LILIANE
Nom d'usage
TAYARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Melun
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42024155600018
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
28 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
77820 , LE CHATELET-EN-BRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
42024155600026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, exploitation de tous immeubles et droits immobiliers.
Adresse
3 RUE 3 Rue de l'Eperon
77000 , Melun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12352
Date d'ajout
17/09/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
96901
Date d'ajout
10/10/2018
Description
Dissolution à compter du 31/07/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/07/2018 parution de la publicité légale le 05/10/2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/10/1998
Description
Historique des observations depuis le 07/10/1998 : PUB.STATUTS:REPUBLIQUE DE S&M.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).