Entreprise : SCI DE L'ETANG DU MARAIS - SIREN 419 984 927
Identité
Dénomination
SCI DE L'ETANG DU MARAIS
SIREN (siège)
419 984 927
Date d'immatriculation au RNE
31/08/1998
Début d’activité
28/08/1998
Date de fin de la personne morale
30/08/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Propriété, gestion, administration, exploitation, activité de pisciculture de l'étang du marais à fontaines-en-Sologne
Code APE
0322Z - Aquaculture en eau douce
Capital social
110373.09 EUR
Adresse du siège
LD LE MARAIS 41250 FONTAINES-EN-SOLOGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECOMTE DENIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
FONTAINES EN SOLOGNE
Nom, Prénom(s)
LECOMTE MAGGY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Bracieux
Nom, Prénom(s)
LECOMTE DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Fontaines-en-Sologne
Nom, Prénom(s)
LECOMTE THIERRY , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
BAUZY
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/08/1998
Siret
41998492700014
Code APE
0322Z - Aquaculture en eau douce
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, administration, exploitation, activité de pisciculture de l'étang du marais à fontaines-en-Sologne
Adresse
LD LE MARAIS
41250 , FONTAINES-EN-SOLOGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3336
Date d'ajout
01/12/1999
Description
ANCIEN OBJET ET ANCIENNE ACTIVITE : LA PROPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION, L'EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT ET LA DISPOSITION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN NATURE D'ETANG, TERRE ET BOIS NOUVEL OBJET ET NOUVELLE ACTIVITE : LA PROPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION, L'EXPLOITATION, PAR BAIL OU AUTREMENT ET NOTAMMENT L'EXPLOITATION DIRECTE DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE DE PISCICULTURE, ET LA DISPOSITION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN NATURE D'ETANG, TERRE ET BOIS ANCIEN GERANT : LECOMTE SERGE NOUVEAUX CO-GERANT : LECOMTE THIERRY ET LECOMTE DENIS ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 724 000 FRANCS NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 110 373,09 EUROS A COMPTER DU 01/11/1999
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).