Entreprise : COMPAGNIE GUY TRANSPORT MARITIME - SIREN 419 920 699
Identité
Dénomination
COMPAGNIE GUY TRANSPORT MARITIME
Sigle
CGTM
SIREN (siège)
419 920 699
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1998
Date de fin de la personne morale
24/08/2097
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
26 AVENUE DE LA LIBERTE 97300 CAYENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARTHELEMY MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Nom, Prénom(s)
BLOUIN DENIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
LACROIX PASCAL , JOEL , YANN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
QUANCARD DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
REDONNET OLIVIER , JEAN , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Le Havre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/08/1998
Siret
41992069900016
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUTES ACTIVITES MARITIMES, L'EXPLOITATION D'UN CONCEPT DE TRANSPORT MARITIME INTER-ILES
Adresse
26 AVENUE DE LA LIBERTE
97300 , CAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
275
Date d'ajout
03/03/1999
Description
Dissolution anticipée de la société POURSUITE DE L'EXPLOITATION POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION : NON TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE AU PROFIT DE LA SA CIE DES ARCHIPELS A COMPTER DU 12.12.1998 ANNONCES LEGALES : FRANCE GUYANE DU 14.01.1999
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304 898.03 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).