Entreprise : DECALEX - SIREN 419 859 251
Identité
(Entreprise radiée le 12/03/2018)
Dénomination
DECALEX
SIREN (siège)
419 859 251
Date d'immatriculation au RNE
11/08/1998
Date de fin de la personne morale
10/08/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
LES BRANCHETTES 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLOAREC OLIVIER
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Saint-Avé
Nom, Prénom(s)
HAMON JEAN-YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Renazé
Nom, Prénom(s)
LAROQUE JEAN-LUC , ALBERT , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Cérences
Dénomination
L 2 P AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Dénomination
CABINET KRIBS SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Caen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/08/1998
Siret
41985925100029
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
prise de participation et gestion de patrimoine mobilier
Adresse
Les Branchettes
35370 , Argentré-du-Plessis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/08/1993
Siret
41985925100011
Code APE
703A
Adresse
RUE BITOUZE
50260 , BRICQUEBEC-EN-COTENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48036
Date d'ajout
12/03/2018
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 29/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
47880
Date d'ajout
05/03/2018
Description
Acte sous seing privé en date du 24/11/2017 décidant de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la société à l'associé unique ITM OUEST F sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication qui a eu lieu le 29/11/2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/12/2004
Description
Historique des observations depuis le 09/12/2004 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 11.08.1998 AU 01.12.2004, BRICQUEBEC, RUE BITOUZE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).