Entreprise : SCI BERNARD ALLAIS - SIREN 419 840 582
Identité
Dénomination
SCI BERNARD ALLAIS
SIREN (siège)
419 840 582
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1998
Début d’activité
10/07/1998
Date de fin de la personne morale
20/08/2097
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition, administration et gestion de tous immeubles ou biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
102140.84 EUR
Adresse du siège
BOIS BARBET 76150 MAROMME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE CANTELEU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLAIS BERNARD , LUCIEN , GASTON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Angiens
Nom, Prénom(s)
CAPRON MARGARET , YVONNE , MARGUERITE
Nom d'usage
ALLAIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Angiens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/07/1998
Siret
41984058200011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion de tous immeubles ou biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion de tous immeubles ou biens immobiliers
Adresse
BOIS BARBET
76150 , MAROMME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE CANTELEU
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 670 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 102 140.84 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).