Entreprise : MULARD CHAUFFAGE SANITAIRE - SIREN 419 620 216
Identité
Dénomination
MULARD CHAUFFAGE SANITAIRE
SIREN (siège)
419 620 216
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1998
Début d’activité
01/07/1998
Date de fin de la personne morale
22/07/2097
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Chauffage central sanitaire
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
2 RUE GABRIEL PERI 59267 PROVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILLES LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Fontaine notre dame
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
41962021600012
Enseigne
SARL MULARD
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Chauffage central sanitaire
Adresse
2 RUE GABRIEL PERI
59267 , PROVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5655
Date d'ajout
21/07/2023
Description
Suivant jugement du 13/07/2023, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prononcé la conversion en Liquidation Judiciaire et a désigné es qualité de Liquidateur : SELARL Yvon PERIN - Jean Philippe BORKOWIAK, prise en la personne de Maître Jean-Philippe BORKOWIAK 100, Rue Pierre Dubois 59500 DOUAI
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5654
Date d'ajout
21/07/2023
Description
Suivant jugement en date du 13/07/2023, le tribunal de commerce de Douai a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de M Thomas HEBAR.
Numéro d'observation
3488
Date d'ajout
09/05/2023
Description
Par jugement en date du 09/05/2023, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prononcé le redressement judiciaire, a désigné en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL Yvon PERIN - Jean Philippe BORKOWIAK, prise en la personne de Maître Jean-Philippe BORKOWIAK, 100 rue Pierre Dubois 59500 DOUAI en qualité d'Administrateur Judiciaire : SELARL R & D, prise en la personne de Maître Gilbert DECLERCQ, 224 Boulevard Albert 1er Résidence Artois - Apt N - 59500 DOUAI mission d'assistance ; a fixé une période d'observation de 6 mois et a fixé la date de cessation des paiements: 30/04/2023. à compter du 09/05/2023.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3093
Date d'ajout
27/11/2001
Description
Fin de la location gérance et achat du fonds de commerce et artisanal de chauffage central et sanitaire sis à Proville, 2, rue Gabriel Peri aux consorts mulard . Date d'effet : 01/08/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 150 000.00 FRF nouveau montant : 22 867.35 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).