Entreprise : SCI RDL - SIREN 419 612 130
Identité
(Entreprise radiée le 10/04/2019)
Dénomination
SCI RDL
SIREN (siège)
419 612 130
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1998
Date de fin de la personne morale
20/07/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
13 RTE D'ARCIS 10170 MERY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAUVET DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Mery-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LAMARCHE LIONEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Mery-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DAUVET RICHARD , JOEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Jouy-en-Josas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
41961213000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RTE DE PLANCY
10170 , MERY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
41961213000023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété par voie d'apport ou autrement, l'acquisition, la mise en valeur, la prise à bail à construction, l'administration, l'exploitation, la location, l'échange de tous terrains et immeubles en France et à l'étranger.
Adresse
13 RTE 13 route d'Arcis
10170 , Mery-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2757
Date d'ajout
10/04/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 08/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2756
Date d'ajout
10/04/2019
Description
Dissolution à compter du 08/11/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/11/2018, liquidateur : Richard Joël DAUVET, siège de la liquidation : 16 Rue des Remparts 10170 Méry-sur-Seine, parution de la publicité légale : Revue Agricole de l'Aube en date du 22/02/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).