Entreprise : SCI CABO NEGRO - SIREN 419 536 933
Identité
Dénomination
SCI CABO NEGRO
SIREN (siège)
419 536 933
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1998
Début d’activité
26/06/1998
Date de fin de la personne morale
20/07/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement. L'emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE MAYENCIN 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRULEY ANNABEL , VIRGINIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Marrakech
Nom, Prénom(s)
BRULEY HEIDI , EMMANUELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
CABOT NICOLE , ARLETTE
Nom d'usage
BRULEY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/06/1998
Siret
41953693300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement. L'emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet.
Autres Activités
Acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement. L'emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet.
Adresse
8 RUE DE MAYENCIN
38400 , SAINT-MARTIN-D'HERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F08/008176
Date d'ajout
24/06/2008
Description
-Carence de la gérance à compter du 18.12.2007 suite au décès de MR BRULEY Jean-Yves.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 08.07.1998 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE du 03.07.1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).