Entreprise : GIE ELEVEURS AVICOLES CUNICOLES EST - SIREN 419 444 120
Identité
(Entreprise radiée le 13/04/2022)
Dénomination
GIE ELEVEURS AVICOLES CUNICOLES EST
SIREN (siège)
419 444 120
Date d'immatriculation au RNE
15/07/1998
Date de fin de la personne morale
14/07/2097
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
CHE DE BELOUVE 97433 SALAZIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HELL BOURG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PATEL YA , EESH
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Sainte-Suzanne
Nom, Prénom(s)
JANVIER LOUIS , STEPHANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Sainte-Rose
Nom, Prénom(s)
VENEROSY HUGUES , YANNICK
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Salazie
Nom, Prénom(s)
LUCILLY GEORGES , HENRI
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Salazie
Nom, Prénom(s)
NATIVEL MARCELLINO
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Salazie
Nom, Prénom(s)
DAMOUR MARTIN , PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Salazie
Nom, Prénom(s)
SAUTRON JOCELINE , MARIE , CLAUDINE
Nom d'usage
NATIVEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Salazie
Nom, Prénom(s)
HOUSSEIN MOHAMMAD , GOULAM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Salazie
Nom, Prénom(s)
HUBERT RICO , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Salazie
Nom, Prénom(s)
MINATCHY ANNE , MARIE , GISELE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
La Plaine-des-Palmistes
Nom, Prénom(s)
LUCILLY ERIC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Salazie
Nom, Prénom(s)
MAILLOT GUY , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Salazie
Nom, Prénom(s)
HUBERT JUSTIN , ELIE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Salazie
Nom, Prénom(s)
LUCILLY JEANNICK , ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Salazie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/01/1998
Siret
41944412000010
Nom commercial
GIE GROUPEMENT DES ELEVEURS AVICOLES ET CUNICOLES DE L'EST
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
MISE EN OEUVRE DE TOUT MOYEN PROPRE A FACILITER OU A DEVELOPPER L'ACTIVITE DE SES MEMBRES,A AMELIORER OU A ACCROITRE LES RESULTATS DE CETTE ACTIVITE NOTAMMENT POUR LA COMMERCIALISATION DES ANIMAUX PRODUITS PAR LES MEMBRES.
Adresse
CHE Chemin . BELOUVE
97433 , Salazie - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HELL BOURG
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 0.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 0.00 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).