Entreprise : SCI CHIBOURD - SIREN 419 434 378
Identité
Dénomination
SCI CHIBOURD
SIREN (siège)
419 434 378
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
15/06/1998
Date de fin de la personne morale
31/12/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
PROPRIETE GESTION ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
129581.66 EUR
Adresse du siège
20 RUE DU MOULIN BIGOT 14700 FALAISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAYOUT MARION
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1985
Commune de résidence
FALAISE
Nom, Prénom(s)
GAYOUT JULIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
FALAISE
Nom, Prénom(s)
GAYOUT JEAN-YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
FALAISE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/1998
Siret
41943437800016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE GESTION ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
PROPRIETE GESTION ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS
Adresse
20 RUE DU MOULIN BIGOT
14700 , FALAISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Caen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
902
Date d'ajout
12/04/2007
Description
Dissolution Dissolution anticipée de la société à compter du 15/03/2007 - Liquidateur: GAYOUT Jean-Yves - Siège de la liquidation : au siège social Publicité: l'agriculteur normand du 29.03.2007 les associés de la SCI sont: GAYOUT Jean-yves nom d'usage : GAYOUT Jean-yves GAYOUT Julia nom d'usage : GAYOUT Julia GAYOUT Marion nom d'usage : GAYOUT Marion
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL DES STATUTS DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 08 juillet 1998 -No A114 - L'AGRICULTEUR NORMAND du 25 juin 1998 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FALAISE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONDE SUR NOIREAU PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en applicationdu décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 850 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 129 581.66 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).