Entreprise : BARDUSCH FRANCE - SIREN 419 399 076
Identité
Dénomination
BARDUSCH FRANCE
SIREN (siège)
419 399 076
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1998
Début d’activité
25/05/1998
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La prise de participation dans toute société par tous moyens, apports, souscriptions, achat d'actions et de tous droits sociaux ; La représentation de ces sociétés au sein de la société ; La direction ou la tutelle de ces sociétés dans lesquelles il existez une prise de contrôle effective du capital social ; La réalisation de toutes opérations Financieresdans les limites permises par la loi
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1005487.43 EUR
Adresse du siège
AV DE L’EUROPE 59400 FONTAINE-NOTRE-DAME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE CANTIMPRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RUCH EMMANUEL , RICHARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Betschdorf
Nom, Prénom(s)
DUFLOT XAVIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
MILET JULIEN , FREDERIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Gaillon
Dénomination
Bi BARDUSCH HOLDING Gmbh
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
. 76275 ETTLINGEN
Dénomination
MAGAR AUDIT ASSOCIES - M2A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Strasbourg Cedex 2
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/05/1998
Siret
41939907600035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de participation dans toute société par tous moyens, apports, souscriptions, achat d'actions et de tous droits sociaux ; La représentation de ces sociétés au sein de la société ; La direction ou la tutelle de ces sociétés dans lesquelles il existez une prise de contrôle effective du capital social ; La réalisation de toutes opérations Financieresdans les limites permises par la loi
Autres Activités
La prise de participation dans toute société par tous moyens, apports, souscriptions, achat d'actions et de tous droits sociaux ; La représentation de ces sociétés au sein de la société ; La direction ou la tutelle de ces sociétés dans lesquelles il existez une prise de contrôle effective du capital social ; La réalisation de toutes opérations Financieresdans les limites permises par la loi
Adresse
AV DE L’EUROPE
59400 , FONTAINE-NOTRE-DAME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE CANTIMPRE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
11/05/2001
Siret
41939907600027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
66 BD FAIDHERBE
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/05/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/05/1998
Siret
41939907600019
Code APE
671C
Adresse
9 RUE DU ROQUET
59400 , WAMBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
680
Date d'ajout
27/01/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2011 : Nouveau : MEILE Markus, Administrateur Nouveau : BI BARDUSCH HOLDING GMBH représentée par HUSS Hartmut, Administrateur remplace Mr BARDUSCH CARL -FRITZ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
298
Date d'ajout
20/01/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 17/11/2008 Ancien : 831487,43 EUR Nouveau : 1005487,43 EUR Changement de dénomination à compter du 17/11/2008 Ancienne : EDMOND LECLERCQ INVESTISSEMENTS Nouvelle : BARDUSCH FRANCE Transfert de l'établissement principal à compter du 17/11/2008 : Ancienne adresse : 66 boulevard Faidherbe 59400 Cambrai Nouvelle adresse : avenue de l'europe - ZA cantimpré 59400 Cambrai Transfert du siège social à compter du 17/11/2008 : Ancienne adresse : 66 boulevard Faidherbe 59400 Cambrai Nouvelle adresse : avenue de l'europe - ZA cantimpré 59400 Cambrai
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
257
Date d'ajout
01/02/2008
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/10/2007
Numéro d'observation
868
Date d'ajout
19/03/2003
Description
MISE EN HARMONIE AVEC LA LOI NRE DU 15.05.2001; MME RITZER-BARDUSCH CHRISTINA DEVIENT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (PRECEDEMMENT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION). Date d'effet : 26/02/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 454 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 831 487.43 EUR Mention en date du 02/02/2012 : rectification d'erreur Mr Matthias BARDUSCH n'est pas sortant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).