Entreprise : SCI DES CHAMPS ELYSEES - SIREN 419 338 082
Identité
(Entreprise radiée le 14/05/2019)
Dénomination
SCI DES CHAMPS ELYSEES
SIREN (siège)
419 338 082
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1998
Date de fin de la personne morale
18/06/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
147 AV DES CHAMPS ELYSEES 02500 HIRSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAGLAIN SANDRINE , SIMONE , LUCIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Laon
Nom, Prénom(s)
DIEMOZ MICHEL , PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Freville
Nom, Prénom(s)
PONCHAUT RAYMOND , MARCEL , VICTOR , LEOPOLD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Cheveuges
Nom, Prénom(s)
LEGROS FRANCOIS , PHILIPPE , JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Floing
Nom, Prénom(s)
MICHEL DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Illy
Nom, Prénom(s)
LEGROS JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Sedan
Nom, Prénom(s)
HUMBERT PASCAL , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Chauny
Nom, Prénom(s)
OLSZACKI ALINE , DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Floing
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Rubecourt et Lamecourt
Nom, Prénom(s)
MICHEL DOMINIQUE , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Illy
Nom, Prénom(s)
LAPORTE CHRISTIAN , MARTHE , MARGUERITE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Villequier Aumont
Dénomination
PNEUS STATION MARCEAU LEGROS ET CIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Balan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/06/1998
Siret
41933808200011
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
147 AV DES CHAMPS ELYSEES
02500 , HIRSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
14/05/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 22-02-2019 AVEC DATE D'EFFET AU 22-02-2019 , JOURNAL PUBLICATEUR: Picardie La Gazette DU 23/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
19/04/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Picardie La Gazette DU : 23-04-2019, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 8 Rue Berru 08200 Illy.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).