Entreprise : OSP - SIREN 419 330 394
Identité
Dénomination
OSP
SIREN (siège)
419 330 394
Date d'immatriculation au RNE
23/06/1998
Début d’activité
02/07/1998
Date de fin de la personne morale
22/06/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
surveillance et gardiennage entreprise privée de surveillance et de gardiennage des biens,meubles et immeubles.
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
1 RUE LA FONTAINE 77400 GOUVERNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'AFFAIRES LA GONDOIRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Diarra FRANCIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Thiais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/07/1998
Siret
41933039400026
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
surveillance et gardiennage entreprise privée de surveillance et de gardiennage des biens,meubles et immeubles.
Autres Activités
surveillance et gardiennage entreprise privée de surveillance et de gardiennage des biens,meubles et immeubles.
Adresse
1 RUE LA FONTAINE
77400 , GOUVERNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'AFFAIRES LA GONDOIRE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/07/1998
Siret
41933039400018
Code APE
746Z
Adresse
5 RUE SEBASTIEN DE BROSSARD
77100 , MEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DE L'EGLISE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
17/04/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 17/04/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2023J390, date de cessation des paiements le 18/10/2021, et a désigné Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX : Juge Commissaire, liquidateur SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître DUVAL 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/08/2007
Description
Observations concernant l'établissement situé 1 ru e de la Fontaine Centre d'Affaires la Gondoire 774 00 Gouvernes : L'entreprise est bénéficiaire d'un contrat de domiciliation établi en application des dispositions des articles L 123-11 alinéa 2 et R. 123-169 du code de commerce. L'identité (nom ou dé nomination sociale, numéro unique d'identification et lieu d'immatriculation principale) de l'entrep rise domiciliataire est la suivante : BOURGEOIS GA VARDIN 328129317
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).