Entreprise : SCI LE CLOS - SIREN 419 276 449
Identité
(Entreprise radiée le 18/08/2020)
Dénomination
SCI LE CLOS
SIREN (siège)
419 276 449
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1998
Date de fin de la personne morale
23/06/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
19 CITE LOUIS FEBRE 84500 BOLLENE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MELLE JARJAILLE MIREILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOGARRA CYRIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Bollène
Nom, Prénom(s)
MAZELIER PHILIPPE , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Bollène
Nom, Prénom(s)
DEL HIERRO LAURENCE , GINETTE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Bollène
Nom, Prénom(s)
MOGARRA CHRISTIAN , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Bollène
Nom, Prénom(s)
CONSTANTIN FLORENCE , SANDRINE
Nom d'usage
MOGARRA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Bollène
Nom, Prénom(s)
DEL HIERRO JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Bollène
Nom, Prénom(s)
JARJAILLE MIREILLE , ALICE , MARIE
Nom d'usage
MOGARRA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Bollène
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/05/1998
Siret
41927644900016
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition et gestion D'un ou plusieurs biens immobiliers
Adresse
19 CITE 19 Cité Louis Febre
84500 , Bollène - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MELLE JARJAILLE MIREILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18593
Date d'ajout
18/08/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/08/2020
Description
Dissolution à compter du 01/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/06/2020, liquidateur : MOGARRA né(e) JARJAILLE Mireille, Alice, Marie, siège de la liquidation : 19 Cité LOUIS FEBRE 84500 Bollène, parution de la publicité légale : TPBM - Semaine Provence en date du 30/06/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).