Entreprise : H D M A - SIREN 419 272 992
Identité
Dénomination
H D M A
SIREN (siège)
419 272 992
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1998
Date de fin de la personne morale
18/06/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
762500 EUR
Adresse du siège
94 RUE DE L AMIRAL COURBET 59200 TOURCOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AIGLON YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
HELLE BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
MAJOR GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Ronchin
Nom, Prénom(s)
NOEL JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Omer
Nom, Prénom(s)
PANNECOUCKE HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Mouvaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/07/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/06/1998
Siret
41927299200019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding; opérations de trading
Adresse
94 RUE DE L AMIRAL COURBET
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
15/03/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 12/03/2021 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
27/07/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 26/07/2011 prononçant la liquidation judic iaire avec poursuite d'activité jusqu'au 26/10/201 1. Liquidateur : Me THEETTEN Jérôme 58 avenue Guyn emer 59700 Marcq-en-Baroeul et maintenant la missi on de Me BONDROIT Jean- Jacques 119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille jusqu'au 26/10/2011 et mainten ant M ROUSSEL Jean-Jacques dans ses fonctions de J uge-Commissaire
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
15/06/2011
Description
Par ordonnance du 03/06/2011 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing a no mmé Mr TIBERGHIEN Claude juge-commissaire suppléan
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
06/04/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 05/04/2011 maintenant la période d'observa tion jusqu'au 29/04/2011.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
26/01/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 25/01/2011 maintenant la période d'observa tion jusqu'au 29/04/2011.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/09/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 07/09/2010 renouvelant la période d'observ ation jusqu'au 29/04/2011.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/04/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 20/04/2010 renouvelant la période d'observ ation jusqu'au 29/10/2010.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/02/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 23/02/2010 maintenant la période d'observa tion jusqu'au 29/04/2010.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/12/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 15/12/2009 maintenant la période d'observa tion jusqu'au 29/04/2010.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/10/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 29/10/2009 ouvrant une procédure de redres sement judiciaire et fixant la fin de la période d 'observation au 29/04/2010. Cessation des paiement s en date du 28/10/2009. Juge Commissaire : Mr Jea n-Jacques ROUSSEL Mandataire de Justice : : Me THE ETTEN Jérôme 58 avenue Guynemer 59700 Marcq-en-Bar oeul Administrateur : Me BONDROIT Jean-Jacques 119 rue Jacquemars Gielée 59000 Lille avec mission d' assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et nommant M TIBERGHIEN Claude juge c ommissaire suppléant pour l'arrete de l'état des c réances salariales
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/06/1998
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 20 /6/1998 Mention du 27/11/2002 : MISE EN HARMONIE A VEC LA LOI NRE DU 15/5/2001 EN DATE DU 8/6/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).