Entreprise : VISION - SIREN 419 229 224
Identité
(Entreprise radiée le 12/04/2021)
Dénomination
VISION
SIREN (siège)
419 229 224
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1998
Date de fin de la personne morale
16/06/2097
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.6 EUR
Adresse du siège
81 BD BAILLE 13006 MARSEILLE 6 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOPEZ CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/06/1998
Siret
41922922400011
Nom commercial
VISION
Code APE
4754Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Location et vente de films vidéo vente et rachat de jeux vidéo et appareils électroniques conseils
Adresse
81 BD 81 Boulevard BAILLE
13006 , Marseille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25819
Date d'ajout
12/04/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25819
Date d'ajout
12/04/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 12/04/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SAS Les Mandataires, Mission Conduite Par Me Vincent De Carriere . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 12/04/2021
Numéro d'observation
59269
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 04/09/2019 nommant SAS Les Mandataires, Mission Conduite Par Me Vincent De Carriere 50 RUE Sylvabelle 13006 Marseille liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
68959
Date d'ajout
10/10/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille prononce en date du 10/10/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00902 , date de cessation des paiements le 03/10/2016 , désigne liquidateur Me De Carriere Vincent 17 Rue Venture 13001 Marseille , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).