Entreprise : PIXOU - SIREN 419 220 702
Identité
Dénomination
PIXOU
SIREN (siège)
419 220 702
Date d'immatriculation au RNE
09/06/1998
Début d’activité
15/05/1998
Date de fin de la personne morale
08/06/2097
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition par tous moyens de tous biens immobiliers ; édification de toutes constructions à tous usages. Proprièté, administration et exploitation des biens sociaux. Achat et construction de bâtiment d'habitation
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
2 RUE MARECHAL DODE 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBE EMILIE , ANNE-SOPHIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Bédarrides
Nom, Prénom(s)
XOUILLOT ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Le Bourg-d'Oisans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/05/1998
Siret
41922070200023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition par tous moyens de tous biens immobiliers ; édification de toutes constructions à tous usages. Proprièté, administration et exploitation des biens sociaux. Achat et construction de bâtiment d'habitation
Autres Activités
Acquisition par tous moyens de tous biens immobiliers ; édification de toutes constructions à tous usages. Proprièté, administration et exploitation des biens sociaux. Achat et construction de bâtiment d'habitation
Adresse
2 RUE MARECHAL DODE
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1998
Siret
41922070200015
Code APE
702C
Adresse
25 RUE DE VIENNOIS
38520 , LE BOURG-D'OISANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR XOUILLOT ALAIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-DECLARATION MODIFICATIVE du 21 Décembre 1999 : Transfert du siège social et établissement principal de 25 Rue de Viennois 38520 BOURG D'OISANS à 2 Rue Maréchal Dode 38000 GRENOBLE à compter du 03.12.1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 04.06.1998 TERRE DAUPHINOISE DU 20.05.1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).