Entreprise : LES SALINES - SIREN 418 940 219
Identité
(Entreprise radiée le 12/06/2017)
Dénomination
LES SALINES
SIREN (siège)
418 940 219
Date d'immatriculation au RNE
30/05/1998
Date de fin de la personne morale
29/05/2058
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
10 TRA DE L AIGLE D OR 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OGER JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/05/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/12/2016
Siret
41894021900045
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de titres de participation
Adresse
10 TRA 10 Traverse de l'Aigle d'Or
13100 , Aix-en-Provence - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/04/1998
Siret
41894021900037
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de titres de participation
Adresse
26 RUE DU PORT RHU
29100 , DOUARNENEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/04/1998
Siret
41894021900011
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
28 BD DU GENERAL DE GAULLE
29790 , PONT-CROIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
41894021900029
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
6 ALL NOEL ROQUEVERT
29100 , DOUARNENEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3676
Date d'ajout
12/06/2017
Description
Radiation du RCS le 12/06/2017 avec effet au 30/05/2017 Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique : BIO INVEST'S RCS Aix en Provence 447 674 391 à compter du 30/05/2017. Notification du GTC Lorient en date du 09/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7808
Date d'ajout
09/06/2017
Description
Radiation du RCS le 09/06/2017 avec effet au 30/05/2017 Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique : BIO INVEST'S RCS Aix en Provence 447 674 391
Numéro d'observation
6157
Date d'ajout
04/05/2017
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 26/04/2017 Décision de l'associé unique en date du 26/04/2017 Dénomination de l'associé unique : BIO INVEST'S RCS Aix en Provence 447 674 391 Journal d'annonces légales : La Liberté Le Commercial Provence en date du 29/04/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CETTE SOCIETE QUI A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE DOUARNENEZ 29100 - 26 RUE DU PORT RHU A COMMENCE SON ACTIVITE A COMPTER DU 21.04.1998.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).