Entreprise : LYXOR ASSET MANAGEMENT - SIREN 418 862 215
Identité
(Entreprise radiée le 17/06/2022)
Dénomination
LYXOR ASSET MANAGEMENT
SIREN (siège)
418 862 215
Date d'immatriculation au RNE
19/05/1998
Date de fin de la personne morale
18/05/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
112774410 EUR
Adresse du siège
91 BD PASTEUR 75015 PARIS 15 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
91-93
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Mortier VINCENT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Wurtz SARAH , FANNIE , JENNIFER
Nom d'usage
Durst
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Aiello DOMENICO
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Paquin LIONEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SERVAN-SCHREIBER PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
SCHRICKE CHRISTIAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
FOLLEA PATRICK
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
NGUYEN THI , MAI , HUONG
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
COLSON AURORE
Nom d'usage
GASPAR
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
PICARLE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
SOCIETE GENERALE - SOCIETE ANONYME
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/04/1998
Siret
41886221500021
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières, la gestion D'o P C V M , le démarchage financier et l'exercice de toutes activités connexes ou complémentaires. Le conseil en investissement, la réception transmission d'ordres
Adresse
91 BD 91-93 boulevard Pasteur
75015 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
91-93
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/04/1998
Siret
41886221500013
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
17 CRS VALMY
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR SOCIETE GENERALE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2022B0201416
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Radiation. Fusion Absorption par AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société par actions simplifié (Société à associé unique) 91/93 boulevard Pasteur 75015 Paris 437 574 452 R.C.S. Paris le 01-06-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2022B0201413
Date d'ajout
09/06/2022
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 91-93 boulevard Pasteur 75015 Paris RCS 419 223 375 Paris
Numéro d'observation
6641
Date d'ajout
21/01/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 31/12/2021
Numéro d'observation
2022B020141
Date d'ajout
20/01/2022
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/10/2009
Description
Le 01/09/2009 - Apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions par la SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT SA, SA au capital de 378 895 720,25 euros, dont le siège social est 17o Place Henri Regnault - 92400 Courbevoie - 308 396 308 RCS NANTERRE. Apport par SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT SA de sa branche d'activité "gestion alternative relative aux produits structurés et aux fonds hedges".
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).