Entreprise : SOLEA VACANCES - SIREN 418 821 732
Identité
Dénomination
SOLEA VACANCES
SIREN (siège)
418 821 732
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1998
Début d’activité
06/04/1998
Date de fin de la personne morale
24/05/2097
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Toutes activités liées au métier du tourisme agence de voyages
Code APE
7912Z - Activités des voyagistes
Capital social
1102446 EUR
Adresse du siège
21 CITE PARCHAPPE 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Abitbol LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
Abitbol ARNAUD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Aufort AURELIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Parcieux
Nom, Prénom(s)
Dalais JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Nom, Prénom(s)
Espitalier-Noel ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
Eynaud FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Nom, Prénom(s)
Fontanille ARNAUD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
MICHEL DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
Wong Yun Shing JOSEPH , TOMMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Dénomination
AUDIT ET DIAGNOSTIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/04/1998
Siret
41882173200041
Code APE
7912Z - Activités des voyagistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes activités liées au métier du tourisme agence de voyages
Adresse
21 CITE PARCHAPPE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/04/1998
Siret
41882173200017
Code APE
633Z
Adresse
102 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SOFRADOM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/2000
Siret
41882173200033
Code APE
7912Z - Activités des voyagistes
Activité principale
Activités des voyagistes
Adresse
9 RUE DE LA PIERRE LEVEE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/06/1998
Siret
41882173200025
Code APE
633Z
Adresse
12 RUE TRUILLOT
94200 , IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2000B083681
Date d'ajout
12/05/2000
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).