Entreprise : LABORATOIRE PASQUIER - SIREN 418 708 657
Identité
Dénomination
LABORATOIRE PASQUIER
SIREN (siège)
418 708 657
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1998
Début d’activité
17/06/1998
Date de fin de la personne morale
17/06/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Activités principales de l’objet social
Fabrication de tous produits chimiques et toutes drogues, ainsi que toutes manipulations, melanges, transformation de ceux ci par tous procedes connus ou a decouvrir
Code APE
1086Z - Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
226 ALL 226 Allée de la Baraquette 30390 Domazan FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I de Domazan
Représentants
Dénomination
LABORATOIRES PASQUIER
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
DOMAZAN
Dénomination
FC AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE
Nom, Prénom(s)
CABOT MATTHIEU
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
Mauguio
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/06/1998
Siret
41870865700014
Code APE
1086Z - Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
FABRICATION DE TOUS PRODUITS CHIMIQUES ET TOUTES DROGUES, AINSI QUE TOUTES MANIPULATIONS, MELANGES, TRANSFORMATION DE CEUX CI PAR TOUS PROCEDES CONNUS OU A DECOUVRIR
Adresse
226 ALL 226 Allée de la Baraquette
30390 , Domazan - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I de Domazan
Observations
Numéro d'observation
F16/001570
Date d'ajout
27/01/2016
Description
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 15/12/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/001570
Date d'ajout
27/01/2016
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 15/12/2015
Numéro d'observation
F16/001570
Date d'ajout
27/01/2016
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 15/12/2015 NOTE Daniel Pierre Druon nom d'usage : NOTE Daniel n'est plus président du directoire Société par actions simplifiée LABORATOIRES LAPHAL devient président NOTE Daniel Pierre Druon nom d'usage : NOTE Daniel n'est plus membre du directoire PASQUIER Nathalie nom d'usage : PASQUIER Nathalie n'est plus membre du directoire NOTE Druon Pierre Sylvain nom d'usage : NOTE Druon n'est plus membre du conseil de surveillance NOTE Druon Pierre Sylvain nom d'usage : NOTE Druon n'est plus président du conseil de surveillance NOTE Xavier François Sébastien nom d'usage : NOTE Xavier n'est plus vice président du conseil de surveillance NOTE Benoit Jean Marie nom d'usage : NOTE Benoit n'est plus membre du conseil de surveillance NOTE Xavier François Sébastien nom d'usage : NOTE Xavier n'est plus membre du conseil de surveillance FC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire POZZO DI BORGO Luc nom d'usage : POZZO DI BORGO Luc devient commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
F15/013461
Date d'ajout
15/10/2015
Description
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 29/09/2015
Numéro d'observation
F15/002706
Date d'ajout
23/02/2015
Description
Modification des commissaires aux comptes : à compter du 28/11/2014 GOUMRI Alain nom d'usage : GOUMRI Alain n'est plus commissaire aux comptes titulaire SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE JACQUES LARAUCHE n'est plus commissaire aux comptes suppléant Société à responsabilité limitée SARL MIDI PYRENEES AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire Société à responsabilité limitée EURL MERCADIER CYRIL AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).