Entreprise : OURANOS - SIREN 418 684 338
Identité
Dénomination
OURANOS
SIREN (siège)
418 684 338
Date d'immatriculation au RNE
12/05/1998
Début d’activité
17/02/1997
Date de fin de la personne morale
11/05/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
VOIR STATUTS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
QUA LA CLAPE 07380 LALEVADE D'ARDECHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUX PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Vals-les-Bains
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/02/1997
Siret
41868433800027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
ACQUISITION ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Adresse
QUA LA CLAPE
07380 , LALEVADE D'ARDECHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/02/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/02/1997
Siret
41868433800019
Code APE
702C
Adresse
3 B RUE JEAN JAURES
07600 , VALS-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/001202
Date d'ajout
13/03/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 13/03/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : (selarl) Etude BALINCOURT représentée par Maître Frédéric TORELLI 1 bis rue René Grimaud 07200 Aubenas. Cessation complète de l'activité commerciale. Maintien au Registre du Commerce et des Sociétés pour les besoins de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1202
Date d'ajout
13/03/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 13/03/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : (selarl) Etude BALINCOURT représentée par Maître Frédéric TORELLI 1 bis rue René Grimaud 07200 Aubenas. Cessation complète de l'activité commerciale. Maintien au Registre du Commerce et des Sociétés pour les besoins de la liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
F17/005235
Date d'ajout
14/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 14/11/2017 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 09/05/2018, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F17/002341
Date d'ajout
13/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas du 09/05/2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec période d' observation jusqu'au 09/11/2017 période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. Mandataire judiciaire : Selarl Etude BALINCOURT représentée par Maître Frédéric TORELLI 1 RUE RENÉ GRIMAUD 07200 AUBENAS. Date de cessation des paiements : 15/11/2013. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
Numéro d'observation
F14/002993
Date d'ajout
24/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 24/07/2014 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 31/12/2014, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F13/005273
Date d'ajout
31/12/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas du 31/12/2013 ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec période d' observation jusqu'au 30/06/2013 période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. Mandataire judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 1 BIS RUE RENÉ GRIMAUD 07200 AUBENAS, Administrateur judiciaire : Cabinet DE SAINT RAPT & BERTHOLET 121 JEAN DAUSSET BP 41250 84911 AVIGNON CEDEX 09 mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur. Date de cessation des paiements : 15/11/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 06 mai 1998 -No A434 - TERRE VIVAROISE du 04 juillet 1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).