Entreprise : SCI VON SCOTCH - SIREN 418 671 111
Identité
Dénomination
SCI VON SCOTCH
Sigle
SCI VON SCOTCH
SIREN (siège)
418 671 111
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2003
Début d’activité
24/03/1998
Date de fin de la personne morale
28/12/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété et gestion de biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
9452 EUR
Adresse du siège
17 CHE DE HALAGE 77000 LA ROCHETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERC BENOIT , ALBERT , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
La Rochette
Nom, Prénom(s)
LECLERC PERRINE , ELISABETH , ISABELLE , MADELEINE
Nom d'usage
ANGELIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Machemont
Nom, Prénom(s)
LECLERC VIOLAINE , LORETTE
Nom d'usage
DE CHAISNE DE BOURMONT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Orsay
Nom, Prénom(s)
LECLERC MATHILDE , FRANCOISE , JOELLE , VIOLAINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1991
Commune de résidence
Paley
Nom, Prénom(s)
LECLERC MARIE , GARANCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2002
Commune de résidence
Marseille 5e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MEYER JOELLE , MARIE , LUCILE , FRANCOISE
Nom d'usage
SURPLY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Bondoufle
Nom, Prénom(s)
NICOLAS LAURENCE , CLAUDINE
Nom d'usage
LECLERC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
4173 SOUIHEL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/03/1998
Siret
41867111100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et gestion de biens immobiliers.
Autres Activités
Propriété et gestion de biens immobiliers.
Adresse
17 CHE DE HALAGE
77000 , LA ROCHETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/03/1998
Siret
41867111100015
Code APE
702C
Adresse
317 SQ DES CHAMPS ELYSEES
91000 , EVRY-COURCOURONNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/12/2003
Description
Historique des observations depuis le 29/12/2003 : Acte constitutif déposé au greffe du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 29/04/1998. Transfert du siège social à compter du 03/12/2003. Ancien siège : 317 square des Champs Elysées 91000 Evry.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).