Entreprise : SOCIETE DE RESTAURATION DE LA BAIE DE SOMME - SIREN 418 657 342
Identité
(Entreprise radiée le 16/04/2018)
Dénomination
SOCIETE DE RESTAURATION DE LA BAIE DE SOMME
Sigle
S.R.B.S
SIREN (siège)
418 657 342
Date d'immatriculation au RNE
18/05/1998
Date de fin de la personne morale
17/05/2097
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
109900 EUR
Adresse du siège
AV DE LA BAIE DE SOMME 80970 SAILLY-FLIBEAUCOURT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUTOROUTE A16
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZELLES DIDIER , FRANCOIS , JEAN
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROBERT LOIC , GERARD , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DESPRES JEAN , CLAUDE , OSCAR , ADRIEN , GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
CATEL MARIE , THERESE , GERMAINE
Nom d'usage
DELARUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Abbeville
Nom, Prénom(s)
BENOIT ANTOINE , PATRICK , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
LERICHE GERARD , ANDRE , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Contay
Nom, Prénom(s)
DUPRE THIERRY , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Pendé
Nom, Prénom(s)
ROBBE EMMANUEL , HENRI , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Gouvieux
Dénomination
HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KPMG AUDIT IS SAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Defense
Dénomination
ADEC ROY ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Boves
Dénomination
ALTEO ROY ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Boves
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
ELIOR CONCESSIONS SERVICES SARL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ELIOR CONCESSION SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/05/1998
Siret
41865734200014
Code APE
5610B - Cafétérias et autres libres-services
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
restauration l'équipement et l'exploitation d'unités de restauration notamment sur le réseau autoroutier et la vente de produits régionaux.
Adresse
AV AIRE DE LA BAIE DE SOMME
80970 , Sailly-Flibeaucourt - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Autoroute A 16
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TC) === : Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).