Entreprise : SCI DU CHAMP DE LA CHAPELLE - SIREN 418 587 432
Identité
Dénomination
SCI DU CHAMP DE LA CHAPELLE
SIREN (siège)
418 587 432
Date d'immatriculation au RNE
04/05/1998
Début d’activité
08/04/1998
Date de fin de la personne morale
03/05/2058
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail ou location de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
15 RUE LA VARENDE 14250 TILLY-SUR-SEULLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUSNIER JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Tilly-sur-Seulles
Nom, Prénom(s)
LAIR THIERRY , GILBERT , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Audrieu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/04/1998
Siret
41858743200026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail ou location de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
La propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail ou location de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
15 RUE LA VARENDE
14250 , TILLY-SUR-SEULLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
08/04/1998
Siret
41858743200018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
19 RUE DE CONDOM
14250 , TILLY-SUR-SEULLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4388
Date d'ajout
29/08/2006
Description
Transfert du siège social à compter du 20/07/2006 : Ancienne adresse : 19 rue du Condom - 14250 Tilly/Seulles Nouvelle adresse : 15 rue La varende - 14250 Tilly-sur-Seulles Transfert de l'établissement principal à compter du 20/07/2006 : Ancienne adresse : 19 rue du Condom - 14250 Tilly/Seulles Nouvelle adresse : 15 rue la varende14250 Tilly-sur-Seulles Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 20/07/2006 : Partant : Teillant Monique, gérant(e) Nouveau : Mousnier Jean-Pierre, gérant associé indéfiniment responsable Nouveau : Lair Thierry, gilbert, marcel, associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 100 000.00 FRF nouveau montant : 15 244.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).