Entreprise : AGENCE BRETONNE DE SURVEILLANCE - SIREN 418 428 355
Identité
Dénomination
AGENCE BRETONNE DE SURVEILLANCE
Sigle
ABS
SIREN (siège)
418 428 355
Date d'immatriculation au RNE
03/07/2001
Date de fin de la personne morale
02/07/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
10 B AV HENRI FREVILLE 35200 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MACHADO VALENTIN , AUGUSTO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Portet-sur-Garonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1998
Siret
41842835500022
Nom commercial
AGENCE BRETONNE DE SURVEILLANCE "ABS"
Enseigne
ABS
Code APE
746Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
gardiennage surveillance (début : 21.05.2001)
Adresse
10 B AV 10 B Avenue Henri Feville
35200 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/05/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1998
Siret
41842835500014
Code APE
746Z
Adresse
29 RUE DE GOUEDIC
22000 , SAINT-BRIEUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
54488
Date d'ajout
13/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 26/03/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Massart Olivier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 26/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
69215
Date d'ajout
29/01/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 29/01/2015 nommant M. Flaud François juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
02/04/2008
Description
: Par jugement en date du 12.03.2008, le Tribunal de Commerce a nommé Juge-Commissaire titulaire : Monsieur Jean-Pierre CHUBERRE
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
12/12/2003
Description
: Ce même jugement autorise dans le cadre de la liquidation judiciaire la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 26/12/2003.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
12/12/2003
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 10/12/2003 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Me O.MASSART 10 SQUARE VERCINGETORIX 35000 RENNES Met fin à la mission de l'administrateur : Maître Sophie GAUTIER 111 Bd de Lattre de Tassigny 35000 RENNES
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/10/2003
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 22/10/2003 prolongeant la période d'observation jusqu'au 17/12/2003.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/08/2003
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 20/08/2003 décidant de faire application de la procédure de régime général de redressement judiciaire et autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 22/10/2003. Nomme Administrateur : Maître Sophie GAUTIER 111, Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 RENNES avec mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
19/06/2003
Description
: N° Procédure : 2003.00212 Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 18/06/2003 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 22/10/2003. Cessation des paiements en date du 01/10/2002. Juge Commissaire : Mr Jacques GIBOIRE Représentant des Créanciers : Me O.MASSART 10 SQUARE VERCINGETORIX 35000 RENNES
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/07/2001
Description
Historique des observations depuis le 03/07/2001 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.04.1998 AU 21.05.2001, ST BRIEUC 29 RUE GOUEDIC.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 26/12/2003.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).