Entreprise : EARL DU FIXE - SIREN 418 415 733
Identité
Dénomination
EARL DU FIXE
SIREN (siège)
418 415 733
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1998
Début d’activité
01/04/1998
Date de fin de la personne morale
16/04/2048
Date de clôture
30/04
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
L'EXPLOITATION DES BIENS AGRICOLES APPORTES OU MIS A SA DISPOSITION PAR LES ASSOCIES ACHETES OU PRIS A BAIL PAR LUI
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
169024 EUR
Adresse du siège
1227 RTE DE LA HARICOTIERE 76210 LANQUETOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLEMARD REGIS , SADI , ROGER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
LANQUETOT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1998
Siret
41841573300017
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'EXPLOITATION DES BIENS AGRICOLES APPORTES OU MIS A SA DISPOSITION PAR LES ASSOCIES ACHETES OU PRIS A BAIL PAR LUI
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de plantes à fibres,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
1227 RTE DE LA HARICOTIERE
76210 , LANQUETOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3781
Date d'ajout
13/09/2007
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01/07/2007 ANCIENNE FORME : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) NOUVELLE FORME : EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EARL) CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 01/07/2007 ANCIENNE : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU "DU FIXE" NOUVELLE : EARL DU FIXE LA SOCIETE EST REDUITE A UN ASSOCIE UNIQUE A COMPTER DU 01/07/2007 MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/07/2007 : PARTANT : MME GUILLEMARD THERESE, GÉRANTE MODIFIE : MR GUILLEMARD REGIS, GÉRANT - ACTES DEPOSES LE 12/09/2007 L'UNION AGRICOLE DU 16/08/2007
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).