Entreprise : SNC PLAISANCE - SIREN 418 276 473
Identité
Dénomination
SNC PLAISANCE
SIREN (siège)
418 276 473
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1998
Date de fin de la personne morale
29/03/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
32471.64 EUR
Adresse du siège
LD GOLCONDE PERRIN 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ GUICHARD JOEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE SOLLIERS PAUL , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Gordes
Nom, Prénom(s)
GRIVORY JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Paris 16e Arron
Nom, Prénom(s)
GUICHARD JOEL , AUGUSTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Nom, Prénom(s)
JASSOGNE JEAN-CHARLES , JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Sainte-Geneviève-des-Bois
Nom, Prénom(s)
LAMBLIN ELISABETH , MARIE , ODILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Saint-Benoît-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LAMBLIN JEAN-JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
La Rivière-de-Corps
Nom, Prénom(s)
VERDYS MARIE-THERESE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Vanves
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/12/1997
Siret
41827647300018
Code APE
714B
Origine du fonds
Création
Activité principale
LOCATION DE TOUT BIEN MOBILIER OU IMMOBILIER ET EGALEMENT DE BIENS MATERIELS DE TTE NATURE DESTINES AUX ACTIVITES MARITIMES DE LOISIRES ET DE TOURISME
Adresse
LD CHEZ MR GUICHARD JOEL GOLCONDE PERRIN
97139 , Les Abymes Cedex - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ GUICHARD JOEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
631
Date d'ajout
25/02/2010
Description
Dissolution anticipée de la sociétéDECLARATION DE DISSOLUTION DE LA PERSONNE MORALE / GERANT NOMME LIQUIDATEUR : GUICHARD JOEL / ADRESSE DE LA LIQUIDATION : GOLCONDE PERRIN C/0 GUICHARD JOEL 97139 LES ABYMESDate d'effet : 17/11/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4259
Date d'ajout
10/10/2003
Description
Modification autreDECLARATION DE CESSATION TOTALE D'ACTIVITE SANS DISPARITION DE LA PERSONNE MORALE (MISE EN SOMMEIL)Date d'effet : 31/08/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 213 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 32 471.64 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).