Entreprise : SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES INTERCONTINENTALES - SIREN 418 237 442
Identité
Dénomination
SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES INTERCONTINENTALES
Sigle
ARIC
SIREN (siège)
418 237 442
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1998
Début d’activité
27/03/1998
Date de fin de la personne morale
31/03/2048
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Le courtage sous toutes ses formes de contrats d assurances et d assistances de toutes Natureset en tous domaines le conseil en matière d assurance et d assistance
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
11 VENTS 95650 BOISSY L'AILLERIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE GOAZRE DE TOULGOET TREANNA GILLES , LAURENT , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Saint-Pathus
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/03/1998
Siret
41823744200011
Nom commercial
ARIC
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le courtage sous toutes ses formes de contrats d assurances et d assistances de toutes Natureset en tous domaines le conseil en matière d assurance et d assistance
Autres Activités
Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse
11 VENTS
95650 , BOISSY L'AILLERIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
38419
Date d'ajout
09/09/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise, prononce en date du 09/09/2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J00745, date de cessation des paiements le 15/05/2023 désigne Administrateur SELARL Bleriot Et Associes 50 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise avec pour mission : d'assister le dirigeant dans tous les actes de gestion de l'entreprise, Mandataire judiciaire Selarl Mmj prise en la personne de Me Aymeric Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise, et ouvre une période d'observation expirant le 10/03/2025 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35592
Date d'ajout
19/03/2007
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 07 000 285
Numéro d'observation
13070
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).