Entreprise : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE MEDICAP 66 - SIREN 418 187 993
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE MEDICAP 66
SIREN (siège)
418 187 993
Date d'immatriculation au RNE
31/03/1998
Début d’activité
01/05/1998
Date de fin de la personne morale
30/03/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de médecins
Activités principales de l’objet social
exercice en commun par les les associes de leur profession de médecins
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Capital social
2194.56 EUR
Adresse du siège
CHE DU MAS ANGLADE 66330 CABESTANY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SITE MEDIPOLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBERT JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Saint-Estève
Nom, Prénom(s)
JHUNDOO SUCHIN , DEV , BRINAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Perpignan
Nom, Prénom(s)
LLABRES MARIE , PIERRE
Nom d'usage
PAYRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Toulouges
Nom, Prénom(s)
MALBERT GILLES , PAUL , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Toulouges
Nom, Prénom(s)
MOLCARD OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Rivesaltes
Nom, Prénom(s)
OLIVE SYLVIA , ADELINE , JEANNETTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Baho
Nom, Prénom(s)
PONCELET LOIC , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Saint-Féliu-d'Avall
Nom, Prénom(s)
PRIELS PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Saint-Estève
Nom, Prénom(s)
ROLLAND HERVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Terrats
Nom, Prénom(s)
SEGURA LUIS , JUAN , ROBERTO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Villeneuve-de-la-Raho
Nom, Prénom(s)
WOUTERS YAN , MAXIME , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Gorges-du-Tarn-Causses
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1998
Siret
41818799300013
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exercice en commun par les les associes de leur profession de médecins
Adresse
CHE DU MAS ANGLADE
66330 , CABESTANY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SITE MEDIPOLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/12/2007
Description
Textes libres : Changement de dénomination sociale de SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MEDECINS DES DOCTEURS JACQUES ALBERT, MARIE-PIERRE LLABRES-PAYRE, GILLES MALBERT, OLIVIER MOLCARD, LOIC PONCELET, PATRICK PRIELS ET HERVE ROLLAND en SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MEDECINS DES DOCTEURS JACQUES ALBERT, MARIE-PIERRE LLABRES-PAYRE, GILLES MOLCARD LOIC PONCELET, PATRICK PRIELS, HERVE ROLLAND ET YAN WOUTERS à compter du 14.11.2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/08/2007
Description
Textes libres : Changement de dénomination sociale de SCP DE MEDECINS DES DRS JACQUES ALBERT, MARIE PIERRE LLABRES, GILLES MALBERT, OLIVIER MOLCARD, PATRICK PRIELS ET HERVE ROLLAND en SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MEDECINS DES DOCTEURS JACQUES ALBERT, MARIE PIERRE LLABRES PAYRE, GILLES MALBERT OLIVIER MOLCARD, LOIC PONCELET, PATRICK PRIELS ET HERVE ROLLAND à compter du 3.7.2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/03/1998
Description
Historique des observations RCS : Mention du 15/07/2002 :CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE DENOMINATION: SCP DE MEDECINS DES DRS JACQUES ALBERT, GILLES MALBERT ET PATRICL PRIELS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).