Entreprise : SCI LES CLAPIERS - SIREN 418 115 010
Identité
Dénomination
SCI LES CLAPIERS
SIREN (siège)
418 115 010
Date d'immatriculation au RNE
16/03/1998
Début d’activité
23/02/1998
Date de fin de la personne morale
15/03/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis : La construction d'immeubles sur les terrains appartenant à la Ste - la réalisation de travaux et l'aménagement des immeubles appartenant à la Ste. L'administration et l'exploitation de cet immeubles par bail location ou autrement
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
18750 EUR
Adresse du siège
CHE PUY CHEVALIER 05220 LE MONETIER-LES-BAINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME LEBORGNE DE LA TOUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIOT NATHALIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Tournai
Nom, Prénom(s)
GUIOT SEVERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Tournai
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Tournai
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ MATHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Tournai
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ JULIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Tournai
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Tournai
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ THOMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Tournai
Nom, Prénom(s)
TOULEMONDE MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
LECLERCQ-TOULEMONDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Tournai
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/02/1998
Siret
41811501000013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis : La construction d'immeubles sur les terrains appartenant à la Ste - la réalisation de travaux et l'aménagement des immeubles appartenant à la Ste. L'administration et l'exploitation de cet immeubles par bail location ou autrement
Autres Activités
L'acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis : La construction d'immeubles sur les terrains appartenant à la Ste - la réalisation de travaux et l'aménagement des immeubles appartenant à la Ste. L'administration et l'exploitation de cet immeubles par bail location ou autrement
Adresse
CHE PUY CHEVALIER
05220 , LE MONETIER-LES-BAINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME LEBORGNE DE LA TOUR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3187
Date d'ajout
03/11/2010
Description
Modification relative aux associés à compter du 25/08/2010 : Partant : SDE SOGEFIR, Gérant(e) Nouveau : LECLERCQ Michel, Co-Gérant Nouveau : LECLERCQ-TOULEMONDE Marie-Claude, Co-Gérant Nouveau : LECLERCQ Julien, Associé Société Civil Nouveau : LECLERCQ Mathieu, Associé Société Civil Nouveau : GUIOT Nathalie, Associé Société Civil Nouveau : LECLERCQ Olivier, Associé Société Civil Nouveau : GUIOT Séverine, Associé Société Civil Nouveau : LECLERCQ Thomas, Associé Société Civil
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3331
Date d'ajout
19/12/2005
Description
Changement de gérant Ancienne gérante : Guiot Nathalie Nouvelle gérante : Sa Sogefir dont le siège est centre futur Orcq 29c rue de la terre à briques 7522 Tournai ouest Date d'effet : 22/10/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).