Entreprise : SCI DES CRAYS VERDOTS - SIREN 418 095 055
Identité
Dénomination
SCI DES CRAYS VERDOTS
SIREN (siège)
418 095 055
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1998
Début d’activité
25/02/1998
Date de fin de la personne morale
23/03/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition, construction, propriété, administration, gestion de biens immobiliers, principalement agricoles et viticoles. Gestion de patrimoine civil
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
125772 EUR
Adresse du siège
RTE DE MACON 71960 DAVAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PORCHER CAROLINE , ANDREE , SUZANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Davayé
Nom, Prénom(s)
TESSIEUX KEVIN , SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Prissé
Dénomination
FAMILLES C&T
Qualité
Autre
Commune de résidence
Davayé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/02/1998
Siret
41809505500020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, construction, propriété, administration, gestion de biens immobiliers, principalement agricoles et viticoles. Gestion de patrimoine civil
Autres Activités
acquisition, construction, propriété, administration, gestion de biens immobiliers, principalement agricoles et viticoles. Gestion de patrimoine civil
Adresse
RTE DE MACON
71960 , DAVAYE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
181 Route de Mâcon
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/1998
Siret
41809505500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
71570 , LEYNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES CORREAUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/005586
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/005585
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal : Ancienne activité : propriété et administration par dation à bail des immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine Nouvelle activité : acquisition, construction, propriété, administration, gestion de biens immobiliers, principalement agricoles et viticoles. Gestion de patrimoine civil à compter du 23/06/2022
Numéro d'observation
F22/005585
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Modification de(s) principale(s) activité(s) : Ancienne(s) activité(s) : propriété et administration par dation à bail des immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine Nouvelle(s) activité(s) : acquisition, construction, propriété, administration, gestion de biens immobiliers, principalement agricoles et viticoles. Gestion de patrimoine civil à compter du 23/06/2022
Numéro d'observation
F22/005585
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Groupement foncier agricole Nouvelle forme juridique : Société civile immobilière à compter du 23/06/2022
Numéro d'observation
F22/005585
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : TESSIEUX Kévin Sylvain nom d'usage : TESSIEUX Kévin n'est plus gérant TERRIER Jean-Luc nom d'usage : TERRIER Jean-Luc n'est plus gérant TERRIER Jean-Luc nom d'usage : TERRIER Jean-Luc n'est plus Associé MARTINOT Florence nom d'usage : TERRIER Florence n'est plus Associé COLLOVRAY Julien nom d'usage : COLLOVRAY Julien n'est plus Associé COLLOVRAY Fanette nom d'usage : TESSIEUX Fanette n'est plus Associé Société par actions simplifiée FAMILLES C&T devient Gérant Société par actions simplifiée FAMILLES C&T devient Associé Modification de la désignation d'un dirigeant : Associé , nouvelle identite : PORCHER Caroline Andrée Suzanne nom d'usage : PORCHER Caroline
Numéro d'observation
F22/005585
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : GFA DES CRAYS VERDOTS Nouvelle mention : SCI DES CRAYS VERDOTS à compter du 23/06/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte au greffe le 19 mars 1998 - N° A258 - l'exploitant agricole du 13 mars 1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).