Entreprise : GFA BESSIERE - SIREN 418 071 460
Identité
Dénomination
GFA BESSIERE
SIREN (siège)
418 071 460
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1998
Début d’activité
10/03/1998
Date de fin de la personne morale
22/03/2058
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété et administration et jouissance par dation à bail de tous biens agricoles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
243156.18 EUR
Adresse du siège
MASSIBERT 48100 BOURGS SUR COLAGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chirac
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESSIERE LYDIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Marvejols
Nom, Prénom(s)
BESSIERE STEPHAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Bourgs sur Colagne
Nom, Prénom(s)
BESSIERE MARYLINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Nom, Prénom(s)
GERBAL EVELYNE , GABRIELLE
Nom d'usage
BESSIERE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Bourgs sur Colagne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/03/1998
Siret
41807146000012
Nom commercial
GFA BESSIERE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et administration et jouissance par dation à bail de tous biens agricoles
Autres Activités
Propriété et administration et jouissance par dation à bail de tous biens agricoles
Adresse
MASSIBERT
48100 , BOURGS SUR COLAGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chirac
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
522
Date d'ajout
07/05/2010
Description
Régularisation depuis l'origine de la société : BESSIERE Maryline, Associé Société Civile BESSIERE Lydie, Associé Société Civile BESSIERE Stephan, Associé Société Civile Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/07/2009 : Partant : BESSIERE Etienne, Gérant Nouveau : BESSIERE Evelyne Gabrielle, Gérante associée
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 595 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 243 156.18 EUR APE 6820 B Location de terrains et d'autres biens immobiliers SIRET 418 071 460 00012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).