Entreprise : SCEA LA FERME DU MARAIS - SIREN 418 055 364
Identité
Dénomination
SCEA LA FERME DU MARAIS
SIREN (siège)
418 055 364
Date d'immatriculation au RNE
27/03/1998
Date de fin de la personne morale
26/03/2097
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Capital social
8400 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE LA TUBLERIE 85450 VOUILLE-LES-MARAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINEAU PHILIPPE , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Vouillé-les-Marais
Nom, Prénom(s)
VANHOUTTE STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Chaillé-les-Marais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1998
Siret
41805536400016
Code APE
011A
Origine du fonds
Création
Activité principale
productions cerealieres et de mélons
Adresse
12 RUE 12 rue de la Tublerie
85450 , Vouillé-les-Marais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
19/10/2018
Description
Par jugement en date du 18/10/2018, le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA LA FERME DU MARAIS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/12/2004
Description
: Par jugement en date du 24.11.2004 le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SCEA LA FERME DU MARAIS et de Monsieur Philippe MARTINEAU ; A désigné Me Marcel PELLETIER, en qualité de Liquidateur ; A désigné Mme ROUSTEAU, Vice-Président et à défaut Monsieur GALLOT, Vice-Président ou Monsieur LAPEYRE, Président, en qualité de Juge-Commissaire
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/07/2004
Description
: Par jugement en date du 20.07.2004 le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de redressement judiciaire sous le régime simplifié, au bénéfice de la SCEA LA FERME DU MARAIS ; A fixé au 01.12.2003 la date de cessation des paiements ; A désigné Me Marcel PELLETIER, 2 Rue Manuel à LA ROCHE SUR YON (Vendée), en qualité de Représentant des Créanciers ; A désigné Madame ROUSTEAU, Vice-Présidente et à défaut Monsieur GALLOT, Vice-Président ou Monsieur LAPEYRE, Président, en qualité de Juge-Commissaire A fixé à 4 Mois la période d'observation, soit jusqu'au 24.11.2004.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/03/1998
Description
Historique des observations depuis le 27/03/1998 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LES SABLES VENDEE JOURNAL
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 09/03/2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).