Entreprise : SCI L'EQUITATION - SIREN 417 770 740
Identité
Dénomination
SCI L'EQUITATION
SIREN (siège)
417 770 740
Date d'immatriculation au RNE
27/02/1998
Début d’activité
27/02/1998
Date de fin de la personne morale
26/02/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
la propriété et la gestion de tout portefeuille de titres, actions, obligations ou autres qui seront apportes A la société ou acquis par elle; en France ou A L'étranger, propriété, administration, exploitation par bail, location ou autrement des immeubles acquis par la Sci et toutes opérations se rattachant A cet objet, ainsi que la prise de participations dans toutes sociétés
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762245.09 EUR
Adresse du siège
LES CHAUMES 23700 LE COMPAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR ANDRAL JEAN MARC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRAL CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Tullins
Nom, Prénom(s)
ANDRAL VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1983
Commune de résidence
Saint-Julien-la-Genête
Nom, Prénom(s)
DOUVRANDELLE CATHERINE
Nom d'usage
ANDRAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Le Compas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/02/1998
Siret
41777074000021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
la propriété et la gestion de tout portefeuille de titres, actions, obligations ou autres qui seront apportes A la société ou acquis par elle; en France ou A L'étranger, propriété, administration, exploitation par bail, location ou autrement des immeubles acquis par la Sci et toutes opérations se rattachant A cet objet, ainsi que la prise de participations dans toutes sociétés
Autres Activités
la propriété et la gestion de tout portefeuille de titres, actions, obligations ou autres qui seront apportes A la société ou acquis par elle; en France ou A L'étranger, propriété, administration, exploitation par bail, location ou autrement des immeubles acquis par la Sci et toutes opérations se rattachant A cet objet, ainsi que la prise de participations dans toutes sociétés
Adresse
LES CHAUMES
23700 , LE COMPAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR ANDRAL JEAN MARC
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/01/1998
Siret
41777074000013
Code APE
702C
Adresse
38 RUE DE CLERMONT FERRAND
23700 , AUZANCES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANDRAL JEAN MARC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762 245.09 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).