Entreprise : KEMPER - SIREN 417 692 084
Identité
(Entreprise radiée le 06/12/2021)
Dénomination
KEMPER
Sigle
.
SIREN (siège)
417 692 084
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1998
Date de fin de la personne morale
18/02/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRAS FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
VITRY SUR SEINE
Dénomination
DBA
Qualité
Associé unique (qui participe à l’activité EURL)
Commune de résidence
VITRY SUR SEINE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1998
Siret
41769208400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE GEORGES BRASSENS
56100 , LORIENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1998
Siret
41769208400029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisitions, administration et gestion de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
123 QUAI 123 Quai Jules Guesde
94400 , VITRY SUR SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/12/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 07/10/2021. Dénomination de l'associé unique : DBA, Créteil : 390849479. Journal d'annonces légales : actu-juridique.fr paru le 12/10/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2207
Date d'ajout
09/04/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes : Nomination de Mr ZOUARI Moez en qualité de gérant en remplacement de Mr BASUYAU Pierre. A compter du 03.01.08. Nomination de la société P.R.O. DISTRIBUTION représentée par Mr ZOUARI Moez en qualité de gérant en remplacement de Mr ZOUARI Moez. Associés maintenus : Société DBA et Société PLENENO DISTRIBUTION. A compter du 23.01.08
Numéro d'observation
34669
Date d'ajout
09/04/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes : Nomination de Mr ZOUARI Moez en qualité de gérant en remplacement de Mr BASUYAU Pierre. A compter du 03.01.08. Nomination de la société P.R.O. DISTRIBUTION représentée par Mr ZOUARI Moez en qualité de gérant en remplacement de Mr ZOUARI Moez. Associés maintenus : Société DBA et Société PLENENO DISTRIBUTION. A compter du 23.01.08
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Numéro d'observation
34669
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).