Entreprise : ABC TRANSPORT EUROPEEN - SIREN 417 545 019
Identité
(Entreprise radiée le 14/01/2021)
Dénomination
ABC TRANSPORT EUROPEEN
SIREN (siège)
417 545 019
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2006
Date de fin de la personne morale
04/07/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
40 RUE JEAN ROSTAND 77380 COMBS-LA-VILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOUBIERE DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
AZRI LIAZID , GILBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Ablon-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LAROQUE THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Fontenay-Trésigny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/02/1998
Siret
41754501900040
Nom commercial
ABC TRANSPORT EUROPEEN
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs
Adresse
40 RUE 40 Rue Jean Rostand
77380 , Combs-la-Ville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/1998
Siret
41754501900016
Code APE
602L
Adresse
BD JOHN KENNEDY
91100 , CORBEIL-ESSONNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES ERMITAGE BAT D2
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1999
Siret
41754501900024
Enseigne
TRANS EUROPE EXPRESS
Code APE
634A
Adresse
1 ALL DU VAL LUISANT
91100 , VILLABE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/2003
Siret
41754501900032
Code APE
602M
Adresse
21 RUE DES CERISIERS
91090 , LISSES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1005
Date d'ajout
14/01/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 13/01/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 13/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1005
Date d'ajout
14/01/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
46639
Date d'ajout
01/10/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de MELUN rendue le 28/09/2015 clôturant la phase de procédure de redressement judiciaire. SCP DUPONT, MODAT et CARON. Greffiers associés.
Numéro d'observation
41062
Date d'ajout
12/05/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 11/05/2015 arrête le plan de cession au profit de : société EURO INVESTISSEMENT
Numéro d'observation
39606
Date d'ajout
16/04/2015
Description
Jugement du Melun en date du 15/04/2015 prononçant le résolution du plan de redressement et la liqudiation judiciaire avec une poursuite de l'activité jusqu'au 15/05/2015 désigne la SCP CHRISTOPHE ANCEL représentée par Me ANCEL 50, boulevard Aristide Briand - Résidence le Dauphin - 77000 MELUN en qualité de Liquidateur désigne Me Michel MARCHIER 53, rue Saint Merry - 77300 FONTAINEBLEAU en qualité d'administrateur Judiciaire avec mission d'organiser la cession Date de cessation des paiements : 15/01/2015
Numéro d'observation
38696
Date d'ajout
03/11/2014
Description
Suivant décision en date du 03 novembre 2014, le Président a ordonné que les missions confiées à Maître Yves COUDRAY au sein de la SCP Yves COUDRAY - Christophe ANCEL soient dorénavant confiées à Maître Christophe ANCEL
Numéro d'observation
20205
Date d'ajout
08/10/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 18/09/2013
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/07/2006
Description
Historique des observations depuis le 05/07/2006 : Acte constitutif déposé le 09/02/1998 au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY Transfert de siège social à compter du 15/11/2005 Ancien siège social : 21, rue des Cerisiers - ZI de l'Eglantier - CE 1518 LISSES - 91015 EVRY CEDEX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).