Entreprise : ESPACE EXPERT - SIREN 417 534 492
Identité
Dénomination
ESPACE EXPERT
SIREN (siège)
417 534 492
Date d'immatriculation au RNE
17/02/1998
Début d’activité
22/01/1998
Date de fin de la personne morale
16/02/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Acquisition, construction et propriété de tous biens immobiliers.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
45285 EUR
Adresse du siège
PL DE L EUROPE 34970 LATTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ARCADES JACQUES COEUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALIS MICHEL , ANDRE-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
ST GELY DU FESC
Nom, Prénom(s)
ALIS FREDERIC , PATRICK , BERNARD , PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1992
Commune de résidence
Paris 10e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MERLE FRANCOISE , EMMA , CHARLOTTE , CATHERINE
Nom d'usage
ALIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
ST GELY DU FESC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/01/1998
Siret
41753449200018
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction et propriété de tous biens immobiliers.
Adresse
PL DE L EUROPE
34970 , LATTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ARCADES JACQUES COEUR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
17644
Date d'ajout
09/05/2022
Description
Opération de fusion à compter du 08/04/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : CABINET MICHEL ALIS, Société à responsabilité limitée, Rond Point de l'Europe Arcades Jacques Coeur - Bat C 34970 Lattes (RCS Montpellier 444 273 205)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2594
Date d'ajout
05/03/2007
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE :SCI MULLER NOUVELLE : ESPACE EXPERT CHANGEMENT DE GERANT PARTANT :MME AGNES MULLER NOUVEAU : M MICHEL ALIS MISE A JOUR DES ASSOCIES Date d'effet : 14/12/2006
Numéro d'observation
2351
Date d'ajout
27/02/2007
Description
EXTENSION DE L OBJET SOCIAL AUX ACTIVITES : LA SOCIETE POURRA SE PORTER EXCEPTIONNELLEMENT CAUTION HYPOTHECAIRE DE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE ET CE DANS LA MESURE OU CET ACTE PARTICIPE DE FACON DIRECTE OU INDIRECTE A LA REALISATION DE L OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE Date d'effet : 28/11/2006
Numéro d'observation
4165
Date d'ajout
28/03/2000
Description
CHANGEMENT DE GERANT PARTANT : M. MULLER JACKY NOUVEAU : MME BADEROU AGNES EPOUSE MULLER Date d'effet : 29/02/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 950 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 144 826.57 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).