Entreprise : GAEC DE LUNEAU - SIREN 415 365 394
Identité
Dénomination
GAEC DE LUNEAU
Sigle
GAEC DE LUNEAU
SIREN (siège)
415 365 394
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
01/02/1998
Date de fin de la personne morale
12/01/2147
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
mise en valeur exploitation agricole
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
76000 EUR
Adresse du siège
VIGNY 71160 DIGOIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LUNEAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD LOUIS , HENRI , ALBERIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1994
Commune de résidence
Digoin
Nom, Prénom(s)
BERNARD JEAN , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Digoin
Nom, Prénom(s)
BLONDEAU MIREILLE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Digoin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1998
Siret
41536539400014
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
mise en valeur exploitation agricole
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
VIGNY
71160 , DIGOIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LUNEAU
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/003032
Date d'ajout
15/06/2019
Description
Modification relative aux dirigeants : BERNARD Louis Henri Albéric nom d'usage : BERNARD Louis devient gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/003032
Date d'ajout
15/06/2019
Description
Modification de la durée de la personne morale : Nouvelle date d'expiration : 31/01/2147 à compter du 06/05/2019
Numéro d'observation
F15/001425
Date d'ajout
16/04/2015
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 76224.51 EUROS Nouveau capital : 76000 EUROS à compter du 31/03/2015
Numéro d'observation
F15/001425
Date d'ajout
16/04/2015
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société civile d'exploitation agricole Nouvelle forme juridique : Groupement agricole d'exploitation en commun à compter du 31/03/2015
Numéro d'observation
F15/001425
Date d'ajout
16/04/2015
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LUNEAU Nouvelle mention : GAEC DE LUNEAU à compter du 31/03/2015
Numéro d'observation
F15/001425
Date d'ajout
16/04/2015
Description
GAEC agréé le 10 mars 2015 sous le n° 1964
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 26 janvier 1998 -No A50 - L'EXPLOITANT AGRICOLE du 30 janvier 1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).