Entreprise : CONCEPTS DEVELOPPEMENTS COMMUNICATIONS - SIREN 415 359 363
Identité
Dénomination
CONCEPTS DEVELOPPEMENTS COMMUNICATIONS
Sigle
CDC
SIREN (siège)
415 359 363
Date d'immatriculation au RNE
10/03/2010
Date de fin de la personne morale
09/03/2097
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
ZAC DE LA VISCOURT 59250 HALLUIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PINTE DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Wervicq-Sud
Nom, Prénom(s)
VALCQ PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Wervicq-Sud
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/09/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/02/2010
Siret
41535936300025
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Communication pour le développement sur des concepts innovants toutes opérations industrielles commerciales et financières mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
Adresse
ZAC de la Viscourt
59250 , Halluin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1997
Siret
41535936300017
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
21 AV DE LA CREATIVITE
59650 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
12/09/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 11/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
15/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 13/07/2016 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2015/618 désigne comme liquidateur : Maître Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING met fin a la mission de l'administrateur : ELRL AJJIS prise en la personne de Maître LABIS Vincent
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/07/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 29/06/2016 arrête le plan de cession . Sous le n° 2015/618.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/12/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 16/12/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 29.06.2016.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/06/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé en date du 29/06/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015/618 date de cessation des paiements le 01/01/2014, administrateur : ELRL AJJIS prise en la personne de Me LABIS 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Me LOEUILLE Emmanuel 445 Boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING, et a ouvert une période d'observation expirant le 29/12/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/03/2010
Description
Cette société a transféré à dater du 22/02/2010 so n siège social et principal établissement du 21 av enue de la Créativité 59650 Villeneuve d'Ascq (RCS Lille 2007B928) Acte constitutif déposé au Greffe de Roubaix Tourcoing le 01/12/1997 et publié dans l' indicateur du 28/11/1997 Transfert : Dépot au Greffe de Roubaix-Tourcoing le 10/03/2010 Publié d ans La Gazette du 05/03/2010 et rectificatif du 12 /03/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).