Entreprise : SCEA EXOFLOR - SIREN 415 281 351
Identité
Dénomination
SCEA EXOFLOR
SIREN (siège)
415 281 351
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1998
Début d’activité
23/12/1997
Date de fin de la personne morale
05/03/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation agricole, horticulture
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Qualité
Actif agricole
Capital social
36000 EUR
Adresse du siège
27 LOT DES CARDAMOMES 97432 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KLEIN NICOLAS , EGON , BERNARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Saint-Pierre
Dénomination
LES JARDINERIES DE BOURBON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Le Tampon
Dénomination
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ET MATERIELS AGRICOLES - FERMES ET JARDINS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/12/1997
Siret
41528135100023
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole, horticulture
Autres Activités
Activités des sièges sociaux
Adresse
27 LOT DES CARDAMOMES
97432 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RAVINE DES CABRIS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
23/12/1997
Siret
41528135100015
Code APE
0130Z - Reproduction de plantes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Reproduction de plantes
Adresse
PONT NEUF
97425 , LES AVIRONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1829
Date d'ajout
03/06/2013
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 23/08/2012 Ancienne : 30/06 Nouvelle : 31/12
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2548
Date d'ajout
20/06/2012
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal, à compter du 01/02/2012 Ancienne adresse : Pont Neuf 97425 Les Avirons Nouvelle adresse : 27 rue des Cardamones 97432 Ravine des Cabris Démission de M. DAUX Pierre Christian de ses fonctions de gérant associé et nomination de M. KLEIN Nicolas Egon Bernard en qualité de gérant, à compter du 01/02/2012
Numéro d'observation
1433
Date d'ajout
12/06/2002
Description
Suivant Pv age en date du 01/03/2002, conversion et augmentation du capital social : * Ancienne mention : 10 000 F - - nouvelle mention : 36 000 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).