Entreprise : SCI LES AIGLES - SIREN 415 138 932
Identité
Dénomination
SCI LES AIGLES
SIREN (siège)
415 138 932
Date d'immatriculation au RNE
14/01/1998
Début d’activité
17/11/1997
Date de fin de la personne morale
13/01/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION D'IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
129581.66 EUR
Adresse du siège
LES MENUIRES 73440 LES BELLEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MONT DE LA CHAMBRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLETTA LIONEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Belleville
Nom, Prénom(s)
RUPANI CATHERINE
Nom d'usage
COLLETTA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Belleville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/11/1997
Siret
41513893200025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION D'IMMEUBLES
Autres Activités
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION D'IMMEUBLES
Adresse
LES MENUIRES
73440 , LES BELLEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MONT DE LA CHAMBRE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/11/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/11/1997
Siret
41513893200017
Code APE
702C
Adresse
PRARENGER
73440 , LES BELLEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15963
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 71 CHE Sainte Anne La Flachère 73440 ST JEAN DE BELLEVILLE, Nouvelle adresse: 71 CHE Sainte Anne La Flachère ST JEAN DE BELLEVILLE 73440 LES BELLEVILLE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 71 CHE Sainte Anne La Flachère 73440 ST JEAN DE BELLEVILLE, Nouvelle adresse: 71 CHE Sainte Anne La Flachère ST JEAN DE BELLEVILLE 73440 LES BELLEVILLE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 850 000.00 FRF nouveau montant : 129 581.66 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/01/1998
Description
Historique des observations depuis le 14/01/1998 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A104 le 14/01/1998 --- Publicité au Journal : L'ESSOR SAVOYARD --- Parution au Journal le 04/12/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).