Entreprise : SCM DU 6 AVE DU GENERAL DE GAULLE - SIREN 415 108 661
Identité
(Entreprise radiée le 06/02/2020)
Dénomination
SCM DU 6 AVE DU GENERAL DE GAULLE
SIREN (siège)
415 108 661
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1998
Date de fin de la personne morale
22/01/2048
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
6 AV DU GEN DE GAULLE 60300 SENLIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUTIER ARNAUD , DENIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Borest
Nom, Prénom(s)
CARIMANTRAND MORGANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Lamorlaye
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/12/1997
Siret
41510866100018
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter les activités professionnelles des associés, telles que celles définies par la législation en vigueur et par les codes de déontologie respectifs.
Adresse
6 AV 6 Avenue du Général de Gaulle
60300 , Senlis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1288
Date d'ajout
06/02/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3653
Date d'ajout
11/04/2019
Description
Dissolution à compter du 31/03/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 10/03/2019, liquidateur : Arnaud Denis GAUTIER, siège de la liquidation : 6 Avenue du Général de Gaulle 60300 Senlis, parution de la publicité légale : Le Bonhomme Picard en date du 20/03/2019
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Senlis. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Compiègne par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).