Entreprise : CERES SARL - SIREN 415 058 999
Identité
Dénomination
CERES SARL
SIREN (siège)
415 058 999
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1998
Date de fin de la personne morale
18/01/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
58 RTE D AUXERRE 89380 APPOIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE BURGHRAVE CHRISTOPHER , ANDRE , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Lindry
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/01/1998
Siret
41505899900020
Enseigne
LA BOUTIQUE DU CLUB
Code APE
524W
Origine du fonds
Création
Activité principale
Installation, maintenance, réparation, contrôle, d'équipements sportifs et ludiques. Vente de tous équipements sportifs.
Adresse
58 RTE D AUXERRE
89380 , APPOIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/01/1998
Siret
41505899900012
Adresse
35 AV GAMBETTA
89000 , AUXERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
09/03/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 09/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/01/2020
Description
Ordonnance du 14-01-2020 nommant Frédéric VAUTRIN en qualité de Juge-Commissaire en remplacement de Christophe BONNEFOND.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
09/09/2019
Description
Cessation d'activité : 09-09-2019.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/09/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de AUXERRE a prononcé, en date du 09-09-2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2019/106 cip 4236, date de cessation des paiements le 09-09-2019, et a désigné Monsieur Christophe BONNEFOND : Juge Commissaire, liquidateur Maître François CARLO 2 chemin de la Guimbarde 89300 JOIGNY. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/01/1998
Description
Historique : Publicité de constitution : La Libert é de l'Yonne Mention du 22/08/2001 : * A compter d u 1.11.1998, transfert du siège so- cial du 35 Ave nue Gambetta - 89000 AUXERRE au 58, Route d'Auxerr e - 89380 APPOIGNY. L'établissement sis et exploit é à APPOIGNY (89) 58 Route d'Auxerre, qui était ét ablissement secondai- re, devient établissement pr incipal.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).