Entreprise : GIE SIROCO - SIREN 414 972 703
Identité
(Entreprise radiée le 16/09/2023)
Dénomination
GIE SIROCO
SIREN (siège)
414 972 703
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1997
Date de fin de la personne morale
29/12/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
393 RUE DE L HOSTELLERIE 30900 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLE ACTIVE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HESSEL VERONIQUE , MADELEINE , DESIREE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Lédenon
Nom, Prénom(s)
DEBELLE-DUPLAN ROLAND , CLAUDE , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Saint-Péray
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ CLAUDE , SERVAIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
La Chapelle-Gauthier
Nom, Prénom(s)
VIEILLEDENT VERONIQUE , MARIE-ROSELYNE
Nom d'usage
GERMA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Montady
Nom, Prénom(s)
GALLET JEAN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Saint-Just
Dénomination
MUTUELLE BLEUE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris Cedex 8
Dénomination
UNION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MUTUALISTES DU LANGUEDOC ROUSSILLON - MIDI PYRENEES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
UNION MUTUALISTE POUR LES COMMERCANTS ARTISANS ET PROFESSION INDEPENDANTES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
OREADE PREVIFRANCE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Agen
Dénomination
UNION TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MUTUALISTES CENTRE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
EOVI REGIME OBLIGATOIRE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
ADREA MUTUELLE PROFESSIONS INDEPENDANTES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Chalon sur Saone Cedex
Dénomination
MUTUELLE SMIP
Qualité
Membre
Commune de résidence
Niort Cedex 9
Dénomination
VIASANTE UNION TECHNIQUE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Perpignan Cedex
Dénomination
UNION GROUPE MUTUALISTE DE L'EST
Qualité
Membre
Commune de résidence
Besançon
Dénomination
AGIR MUTUELLES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Nancy
Dénomination
FRANCE LANGUEDOC REVISION
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
Nîmes
Dénomination
MUTUELLE DE FRANCE - SUD
Qualité
Membre
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/11/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/10/1997
Siret
41497270300014
Code APE
748K
Adresse
6 BD SERGENT TRIAIRE
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/10/1997
Siret
41497270300022
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La mise en commun de moyens informatiques permettant de gerer le regime obigaatoire des professions independantes (loi du 12.07.66) pour lequel les membres ont le statut d'organisme conventionne vis a vis des caisses maladie regionales
Adresse
393 RUE 393 Rue de l'Hostellerie
30000 , Nîmes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC Ville Active
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/005865
Date d'ajout
31/03/2017
Description
Modification relative aux dirigeants d'un groupement : à compter du 02.07.2014 GINON Mireille Chantal Odette nom d'usage : GINON Mireille n'est plus Administrateur HESSEL Véronique Madeleine Désirée nom d'usage : HESSEL Véronique devient Administrateur MOULIN Philippe André nom d'usage : MOULIN Philippe n'est plus Administrateur DEBELLE-DUPLAN Roland Claude Bernard nom d'usage : DEBELLE-DUPLAN Roland devient Administrateur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).