Entreprise : SCI DU 39 CAP CHANZY - SIREN 414 947 432
Identité
(Entreprise radiée le 28/08/2023)
Dénomination
SCI DU 39 CAP CHANZY
SIREN (siège)
414 947 432
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2000
Date de fin de la personne morale
14/03/2096
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
STE EULALIE D'OLT 12130 SAINT GENIEZ D'OLT ET D'AUBRAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINTE-EULALIE-D'Olt
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALETTE MICHELLE
Nom d'usage
CARRIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Sainte-Eulalie-d'Olt
Nom, Prénom(s)
CARRIE MATHILDE , RENEE , MICHELLE
Nom d'usage
PRATMARTY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Buzet-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
CARRIE NICOLAS , SYLVAIN , RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
CARRIE SOPHIE , LOUISE , LUCIE
Nom d'usage
MILH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Montredon-Labessonnié
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/12/1998
Siret
41494743200020
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et mise en location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers
Adresse
12130 , Saint-Geniez-d'Olt - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINTE-EULALIE-D'Olt
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
41494743200012
Adresse
20 RUE MALAR
75007 , PARIS 7 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8580
Date d'ajout
28/08/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/08/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/07/2023
Description
Dissolution à compter du 19/07/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/07/2023, siège de la liquidation : 58 Avenue des Ternes 75017 Paris 17e Arrondissement, parution de la publicité légale : Le millavois paru le 21/08/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège social de Paris (75), 20 rue Malar
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du tribunal de commerce d'Espalion supprimé par suite du rattachement du tribunal d'Espalion au tribunal de Rodez avec effet au 01/01/2000 (décret N0 99-659 du 30 juillet 1999) la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).