Entreprise : SDIS 1 - SIREN 414 938 845
Identité
Dénomination
SDIS 1
SIREN (siège)
414 938 845
Date d'immatriculation au RNE
26/12/1997
Début d’activité
26/12/1997
Date de fin de la personne morale
25/12/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La conception, le développement, la commercialisation directement ou indirectement, de tout produit ou service lies au secteur informatique, électrique, Electro-mécanique ou des télécommunications -
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
27501026 EUR
Adresse du siège
91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Salomon ARNAUD-GUY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
Senechault DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Marly-le-Roi
Dénomination
CISANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
CABINET DIDIER KLING ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/12/1997
Siret
41493884500032
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La conception, le développement, la commercialisation directement ou indirectement, de tout produit ou service lies au secteur informatique, électrique, Electro-mécanique ou des télécommunications -
Adresse
91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/12/1997
Siret
41493884500016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
2 AV GAMBETTA
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR DESCARTES LA DEFENSE5
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/08/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/2009
Siret
41493884500024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
17 AV DE L’EUROPE
92270 , BOIS-COLOMBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B1755323
Date d'ajout
03/07/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 03/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
14/02/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 14/02/2017 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201602287 désigne liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10, maintient M. Louis Martin, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur la SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Christophe Thévenot et Me Florence Tulier-Polge.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
18/10/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 18-10-2016 NOMMANT ADMINISTRATEUR Me Florence Tulier-Polge, rue René Cassin 91000 Évry (co administrateur) LEQUEL AURA POUR MISSION : de gérer
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
06/09/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 06/09/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201602287 date de cessation des paiements le 01/06/2016, et a désigné juge commissaire : M. Guy Elmalek, juge commissaire suppléant : M. Christian Tessiot, administrateur : SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Christophe Thévenot 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission : de gérer, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 06/03/2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/08/2010
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/04/2009
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 27-03-2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).